Adresse
c/o Marius Gfeller
Thunstrasse 24
3005 Bern
Auskünfte zu Schweizerische Stiftung Pro Venezia
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schweizerische Stiftung Pro Venezia
- Schweizerische Stiftung Pro Venezia hat den Sitz in Bern, ist aktiv und im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig.
- Es sind 16 aktive Personen im Management eingetragen.
- Am 11.08.2023 wurde der Handelsregistereintrag der Organisation zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Schweizerische Stiftung Pro Venezia ist im Kanton BE unter der UID CHE-110.384.955 eingetragen.
- Alfred Chambaty-Stiftung, AusKult Stiftung, Dr. Pierre und Marie Spring-Tschanz Stiftung haben die gleiche Adresse wie Schweizerische Stiftung Pro Venezia.
Management (16)
neueste Stiftungsräte
Leo Gustav Schubert,
Lorenz Christian Bühler,
Francesco Brenno Federico Galli,
Hans Walter Anderau,
Rudolf Siegfried Dudler
neuste Zeichnungsberechtigte
Francesco Brenno Federico Galli,
Rudolf Siegfried Dudler,
Spartaco Chiesa,
Paola Piffaretti,
Giordano Zeli
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.11.1972
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.7.015.963-1
UID/MWST
CHE-110.384.955
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung verfolgt den Zweck, zur Rettung der vom Zerfall bedrohten Stadt Venedig Gelder zu sammeln, sie im Rahmen der internationalen Hilfsaktion ihrer Bestimmung zuzuführen und gleichgerichtete Bemühungen in der Schweiz nach Möglichkeit zu koordinieren. Dieser Zweck kann erreicht werden insbesondere durch Aufklärung der Öffentlichkeit über die Bedeutung und Tragweite der internationalen Aktion zur Rettung Venedigs; Beschaffung von privaten und öffentlichen finanziellen Mitteln; Beteiligung an der Erforschung der wissenschaftlichen Voraussetzungen und Grundlagen der Rettungsaktionen; Durchführung von Restaurierungen geschichtlich oder kunstgeschichtlich bedeutender sakraler und profaner Baudenkmäler und Kunstwerke sowie weiterer Kulturwerke oder Beteiligungen an solchen Restaurierungsarbeiten; Vertretung der schweizerischen Bemühungen zur Rettung der Stadt Venedig gegenüber dem Ausland.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
S&A Tax & Audit SA | Lugano | 07.12.2020 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Somador SA | Mendrisio | 24.06.2010 | 06.12.2020 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Lugano | 16.03.2009 | 23.06.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Schweizerische Stiftung PRO VENEZIA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Schweizerische Stiftung Pro Venezia
Publikationsnummer: HR02-1005814652, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Stiftung Pro Venezia, in Bern, CHE-110.384.955, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391857).
Weitere Adressen:
c/o AS ACCOUNTING SERVICES SA, Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano [bisher: c/o AS ACCOUNTING SERVICES SA, Contrada di Verla 1, 6900 Lugano].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poretti, Franco, von Lugano, in Lugano, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vitalini, Oriana Erminia Maria, von Alto Malcantone, in Lumino, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maccanelli, Mario, von Lugano, in Morbio Inferiore, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Leo Gustav, von Lutry, in Venedig (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005391857, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Stiftung Pro Venezia, in Bern, CHE-110.384.955, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Lorenz, von Uzwil, in Uzwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005291529, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Stiftung Pro Venezia, in Bern, CHE-110.384.955, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solari, Guelfo, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Francesco, von Massagno, in Bioggio, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.